Adresse
c/o Stéphane Zeugin
Route de la Vallée 2, Domaine Les Revents
1180 Rolle
Auskünfte zu Compers'5 Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Compers'5 Sàrl
- Compers'5 Sàrl mit Sitz in Rolle ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Handel (Lebensmittel und Getränke)». Compers'5 Sàrl ist aktiv.
- Es sind 7 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 17.10.2022.
- Die im Handelsregister VD eingetragene UID lautet CHE-190.000.256.
Management (7)
Geschäftsleitung
Antoine de Mestral,
Julien Rolaz,
Paul de Watteville,
Stéphane Zeugin,
Alain Rolaz
neuste Zeichnungsberechtigte
Antoine de Mestral,
Julien Rolaz,
Paul de Watteville,
Stéphane Zeugin,
Alain Rolaz
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.08.2019
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Rolle
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.186.622-7
UID/MWST
CHE-190.000.256
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour buts: toutes activités dans les domaines agricole, viticole et vinicole, soit en particulier le commerce de vins, l'importation, l'exportation, les travaux de mise en bouteille, de cave, l'achat, la vente de vins et d'autres produits vinicoles et dérivés; la commercialisation de produits phytosanitaires et d'huiles essentielles; le conseil, la gérance et l'exploitation de restaurants et de services traiteurs, ainsi que tous services et toutes activités accessoires à ce type d'exploitation; tous services de transport de personnes et de marchandises, terrestres, maritimes et aériens, la location de véhicules, l'organisation de voyages et d'excursions; toutes activités en lien avec les médias, notamment la promotion, la production et la réalisation audiovisuelles de films promotionnels et publicitaires (pour but complet cf. statuts).
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Compers'5 Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005584804, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Compers'5 Sàrl, à Rolle, CHE-190.000.256 (FOSC du 23.08.2019, p. 0/1004701714). de Watteville Maurice, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 40 parts de CHF 100 à de Watteville Paul, de Bern, à Mont-sur-Rolle, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 40 parts de CHF 100. de Mestral Yves cède 20 de ses 40 parts de CHF 100 à de Mestral Antoine, de et à Mont-sur-Rolle, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 20 parts de CHF 100. Rolaz Alain cède 20 de ses 40 parts de CHF 100 à Rolaz Julien, de et à Gilly, nouvel associé-gérant avec signature collective à deux, titulaire de 20 parts de CHF 100. de Mestral Yves et Rolaz Alain restent titulaires, chacun, de 20 parts de CHF 100.
Publikationsnummer: HR01-1004701714, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Compers'5 Sàrl, à Rolle, Route de la Vallée 2, c/o Stéphane Zeugin, Domaine Les Revents, 1180 Rolle, CHE-190.000.256. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
13 août 2019.
But:
la société a pour buts: toutes activités dans les domaines agricole, viticole et vinicole, soit en particulier le commerce de vins, l'importation, l'exportation, les travaux de mise en bouteille, de cave, l'achat, la vente de vins et d'autres produits vinicoles et dérivés;
la commercialisation de produits phytosanitaires et d'huiles essentielles;
le conseil, la gérance et l'exploitation de restaurants et de services traiteurs, ainsi que tous services et toutes activités accessoires à ce type d'exploitation;
tous services de transport de personnes et de marchandises, terrestres, maritimes et aériens, la location de véhicules, l'organisation de voyages et d'excursions;
toutes activités en lien avec les médias, notamment la promotion, la production et la réalisation audiovisuelles de films promotionnels et publicitaires (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Zeugin Stéphane, de Duggingen, président, Rosset Philippe, de Bougy-Villars, tous deux à Rolle, de Mestral Yves, de et à Mont-sur-Rolle, de Watteville Maurice, de Berne, à Mont-sur-Rolle, et Rolaz Alain, de et à Gilly, chacun avec 40 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 13 août 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.