Auskünfte zu Chogo Biel AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Chogo Biel AG
- Chogo Biel AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Biel/Bienne. Chogo Biel AG gehört zur Branche «Betreiben von Gastronomiebetrieben» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 29.03.2021.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 11.10.2023 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-376.949.754.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.03.2021
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Biel/Bienne
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-036.3.085.190-2
UID/MWST
CHE-376.949.754
CHE-225.744.655 MWST
Branche
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but l'exploitation de cafés, bars et restaurants, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous biens alimentaires et boissons fermentées et/ou non alcoolisées. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés sœur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Chogo Biel AG
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005857662, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chogo Biel AG, à Biel/Bienne, CHE-376.949.754, société anonyme (No. FOSC 64 du 01.04.2021, Publ. 1005139416).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Selvalingam, Kangakumar, de Oftringen, à Brittnau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR01-1005139416, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Chogo Biel AG, à Biel/Bienne, CHE-376.949.754, Bahnhofstrasse 38, 2502 Biel/Bienne, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
12.03.2021.
But:
La société a pour but l'exploitation de cafés, bars et restaurants, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous biens alimentaires et boissons fermentées et/ou non alcoolisées. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés sœur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie;
opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre, e-mail, téléfax.
Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 12.03.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bardet, Guy, de Vully-les-Lacs, à Grens, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Selvalingam, Kangakumar, de Oftringen, à Brittnau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Stadelmann, Adrian, de Wolhusen, à Lausanne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.