Adresse
c/o Pellanda Treuhand GmbH
Chaltenbodenstrasse 6b
8834 Schindellegi
Auskünfte zu boerding exposition SA en liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber boerding exposition SA en liquidation
- boerding exposition SA en liquidation in Schindellegi ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen». boerding exposition SA en liquidation ist in Liquidation.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 04.12.2006.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 19.12.2023.
- Die Firma boerding exposition SA en liquidation ist unter der UID CHE-113.298.878 eingetragen.
- Es sind 19 weitere aktive Firmen an derselben Adresse eingetragen. Dazu gehören: auromi gmbh, Avatair GmbH, Biomeda Health & Care, Viktor Heitzmann.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.12.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Feusisberg
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.3.011.878-8
UID/MWST
CHE-113.298.878
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Zweck der Unternehmung ist Beratung von Unternehmen im In- und Ausland für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Messen und Ausstellungen aller Art; Durchführung und Betreuung der Messeteilnahme von Unternehmen im In- und Ausland; Entwicklung und Durchführung von eigenen Messen, Präsentations- und Fachausstellungen sowie Seminaren im In- und Ausland; Entwicklung von Sponsoring-Konzepten sowie Beratung und Betreuung von Sponsoren für wirtschaftliche, sportliche, gemeinnützige, kulturelle und sonstige Veranstaltungen im In- und Ausland; Verlegen von Fachzeitschriften und Fachpublikationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
AEGERTER+BRÄNDLE AG für Steuer- und Wirtschaftsberatung | Rapperswil-Jona | 10.06.2011 | 08.10.2020 | |
TBO Revisions AG | Zürich | 27.10.2009 | 09.06.2011 | |
Andreas Müller lic. oec. HSG, Treuhand- und Steuerrechtspraxis | Zürich | 08.12.2006 | 26.10.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- boerding messe AG in Liquidation
- boerding messe AG
- boerding exposition SA
- spring Expositions SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: boerding exposition SA en liquidation
Publikationsnummer: LS01-0000046116, Handelsregister-Amt Schwyz
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 19.12.2023 Öffentlich einsehbar bis: 19.12.2028 Meldungsnummer: Liquidationsschuldenruf boerding exposition SA en liquidation Organisation in Auflösung: boerding exposition SA en liquidation CHE-113.298.878 c/o: Pellanda Treuhand GmbH Chaltenbodenstrasse 6b
Kontaktstelle: Pellanda Treuhand GmbH, Chaltenbodenstrasse 6b,
Publikationsnummer: HR02-1005911005, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
boerding exposition SA, in Feusisberg, CHE-113.298.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996469).
Firma neu:
boerding exposition SA en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(boerding messe AG in Liquidation).
Domizil neu:
c/o Pellanda Treuhand GmbH, Chaltenbodenstrasse 6b, 8834 Schindellegi.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellanda, Christine, von Glarus, in Altendorf, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.