Über Batliner - Adam - Stiftung
- Die Firma wurde am 17.09.1964 gegründet und hat 4 Personen im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 22.09.2020.
- An derselben Adresse sind 37 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: AGRA Anstalt, Arf Capital Ltd., AVO Oro Verde AG.
Management (4)
neueste Mitglieder des obersten Verwaltungsorgans
Benedikt Josef König,
Marco Freek,
Markus Prantl,
Thomas Eduard Batliner
neuste Zeichnungsberechtigte
Benedikt Josef König,
Marco Freek,
Markus Prantl,
Thomas Eduard Batliner
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für Batliner - Adam - Stiftung
Publikationsnummer: 8390/2020, (1)
Batliner - Adam - Stiftung, in Vaduz, FL-0001.019.867-0, Eingetragene Stiftung.
Organisation neu:
Organisation: Stiftungsrat aus drei bis sieben Mitgliedern. Statutenänderung lt. Beschluss des Stiftungsrates vom 13.07.2020.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
König, MMag. Benedikt Josef, StA: Österreich, 9495 Triesen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: 8600 Feldkirch, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4834/2020, (1)
Batliner - Adam - Stiftung, in Vaduz, FL-0001.019.867-0, Eingetragene Stiftung.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Batliner, Prof.DDr. Herbert Eduard, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Batliner, Thomas Eduard, StA: Liechtenstein, 9493 Mauren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 20201780, (1)
Handelsregister 31.10.2015, Batliner - Adam - Stiftung, Vaduz (FL-0001.019.867-0)Stiftung Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Freek, MMMag. Marco, StA: Niederlande, 6020 Innsbruck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prantl, MMMag. Markus, StA: Österreich, 1090 Wien, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.