Auskünfte zu AZM Verwaltungs AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber AZM Verwaltungs AG
- AZM Verwaltungs AG hat den Sitz in Suhr und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig.
- AZM Verwaltungs AG hat 5 Personen im Management.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 25.04.2022.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma AZM Verwaltungs AG lautet CHE-106.084.728.
- Genossenschaft Milchproduzenten Mittelland, Mittelland Molkerei AG, Verein Mittelland Milch sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (5)
neueste Verwaltungsräte
Josef Ithen,
Erich Nyffeler,
Paul Probst-Roos,
Alois Huber,
Jörg Hilfiker
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.12.1991
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Suhr
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.010.198-6
UID/MWST
CHE-106.084.728
CHE-116.265.786 MWST
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Verwaltung von Immobilien sowie die Unterstützung und Förderung des Aargauer Milchverbandes, dessen Rechtsnachfolger und von dessen Mitgliedern; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum und Wertschriften erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Darlehen gewähren.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- AZM Aargauer Zentralmolkerei
- Aargauer Zentralmolkerei
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: AZM Verwaltungs AG
Publikationsnummer: HR02-1005457649, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AZM Verwaltungs AG, in Suhr, CHE-106.084.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3755027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Andreas, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ithen, Josef, von Unterägeri, in Geltwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nyffeler, Erich, von Huttwil, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3755027, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AZM Verwaltungs AG, in Suhr, CHE-106.084.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glur, Peter, von Murgenthal, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ithen, Josef, von Unterägeri, in Geltwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3507757, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
AZM Verwaltungs AG, in Suhr, CHE-106.084.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3176043).
Statutenänderung:
27.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.