Adresse
c/o Ammann Schweiz AG
Eisenbahnstrasse 25
4900 Langenthal
Auskünfte zu Arthur und Emma Ammann-Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Arthur und Emma Ammann-Stiftung
- Arthur und Emma Ammann-Stiftung ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von Pensionskassen tätig. Der Sitz liegt in Langenthal.
- Die Organisation wurde am 08.10.1960 gegründet.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 23.04.2021 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Im Handelsregister ist die Organisation Arthur und Emma Ammann-Stiftung unter UID CHE-101.788.489 eingetragen.
- Es sind 8 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Ammann BauAusrüstung AG, Ammann Schweiz AG, Ammobilien AG.
Management (5)
neueste Stiftungsräte
Bruno Reto Tanner,
Daniela Barbara Aeschlimann,
Markus Degen
neuste Zeichnungsberechtigte
Bruno Reto Tanner,
Daniela Barbara Aeschlimann,
Markus Degen,
Marc Honoré Ballmer
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.10.1960
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Langenthal
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.7.007.913-1
UID/MWST
CHE-101.788.489
Branche
Betreiben von Pensionskassen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt die Vorsorge für die Mitarbeitenden der Firmen unter dem Dach der Ammann Group Holding AG und mit diesen wirtschaftlich oder finanziell verbundenen oder sonst nahestehenden Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Ausdrücklich bezweckt die Stiftung auch, dass sie Leistungen und Unterstützungen in oder zur Verhinderung von Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit (im letzteren Fall inkl. Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme bzw. Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen etc.) erbringen kann.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 28.12.2016 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 09.09.2008 | 27.12.2016 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arthur und Emma Ammann-Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1005157376, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Arthur und Emma Ammann-Stiftung, in Langenthal, CHE-101.788.489, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Mario, von Kleinandelfingen, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Bruno, von Bargen (SH), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005073405, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Arthur und Emma Ammann-Stiftung, in Langenthal, CHE-101.788.489, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Marcel, von Eggiwil, in Hergiswil NW, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004929175, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Arthur und Emma Ammann-Stiftung, in Langenthal, CHE-101.788.489, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822479).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Daniela Barbara, von Hasle bei Burgdorf, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.