Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Aquasana GmbH
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.07.1997
Löschung im Handelsregister
02.07.2008
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Birmenstorf (AG)
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.4.018.653-0
UID/MWST
CHE-106.247.924
Branche
Durchführung von Reparaturen und Installationen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Produkten für die Wasser- und Schlammaufbereitung sowie mit Reinigungsmitteln für die Industrie, Service und Unterhaltsarbeiten an entsprechenden Reinigungsanlagen; kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, veräussern und verwalten.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aquasana GmbH
Publikationsnummer: 4552972, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aquasana GmbH, in Birmenstorf AG, CH-400.4.018.653-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 12.08.1997, S. 5756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren-Blatti, Elsa, von Zermatt, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aquasant AG (CH-400.3.020.958-4), in Wettingen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Fischer-Perren, Christine, von Dietikon und Zermatt, in Birmenstorf AG, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00]. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Aquasant AG, in Wettingen (CH- 400.3.020.958-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
(5092) Berichtigung des im SHAB Nr.138 vom 22.07.1997, S. 5206, publizierten TB-Eintrags Nr. 4601 vom 16.07.1997. Aquasana GmbH, in Birmenstorf AG, Handel mit Produkten für die Wasser- und Schlammaufbereitung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 22.07.1997, S. 5206).
Datum der Umwandlungsbilanz richtig:
31.12.1996.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Aquasana GmbH, in Birmenstorf AG, Lättenstrasse 7, 5413 Birmenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.1997.
Zweck:
Handel mit Produkten für die Wasser- und Schlammaufbereitung sowie mit Reinigungsmitteln für die Industrie, Service und Unterhaltsarbeiten an entsprechenden Reinigungsanlagen;
kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an andern Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF50'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Fortsetzung des Geschäfts der infolge Umwandlung in eine GmbH ohne Liquidation aufgelösten Aquasana AG, in Birmenstorf, und Uebernahme von deren Aktiven von CHF163'613.66 und Passiven von CHF47'798.95, gemäss Bilanz per 31.12.1997, zum Preise von CHF115'814.71, wovon CHF50'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF65'814.71 den Reserven zugewiesen bzw. als Gewinnvortrag verbucht werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Fischer-Perren, Christine, von Dietikon und Zermatt, in Birmenstorf AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF49'000.¬;
Perren-Blatti, Elsa, von Zermatt, in Wettingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.