Auskünfte zu aneas design GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber aneas design GmbH
- aneas design GmbH hat den Sitz in Stans, ist aktiv und im Bereich «Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)» tätig.
- Das Management der Firma aneas design GmbH besteht aus 2 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 15.12.2023.
- Im Handelsregister ist die Firma aneas design GmbH unter UID CHE-419.769.748 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.02.2016
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Stans
Handelsregisteramt
NW
Handelsregister-Nummer
CH-150.4.476.151-4
UID/MWST
CHE-419.769.748
Branche
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf von und den Handel mit Möbeln, Leuchten und Einrichtungsgegenständen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- alineas GmbH
- Ambiente Möbelstudio GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: aneas design GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005911066, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
alineas GmbH, in Stans, CHE-419.769.748, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004460120).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Firma neu:
aneas design GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sen, Cornelia, von Emmen, in Ennetmoos, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3882063, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ambiente Möbelstudio GmbH, in Stans, CHE-419.769.748, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Philipp, von Dagmersellen, in Ennetmoos, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sen, Tan, von Emmen, in Ennetmoos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 2661077, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ambiente Möbelstudio GmbH, in Stans, CHE-419.769.748, Veronika-Gut-Weg 2, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf von und den Handel mit Möbeln, Leuchten und Einrichtungsgegenständen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 29.01.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sen, Tan, von Emmen, in Ennetmoos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Philipp, von Dagmersellen, in Ennetmoos, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 104 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.