Auskünfte zu Amunt GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Amunt GmbH
- Amunt GmbH ist aktuell aktiv und in der Branche Handel (sonstiges) tätig. Der Sitz liegt in Oberwangen b. Bern.
- Die Firma wurde am 21.11.2016 gegründet.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 20.10.2020. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-172.495.457 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.11.2016
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Köniz
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.060.042-6
UID/MWST
CHE-172.495.457
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Des Weiteren werden Dienstleistungen in den Bereichen Gärtnerei, Ernährung und Gesundheit angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Amunt GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005003534, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amunt GmbH, in Köniz, CHE-172.495.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholten, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in TK Brielle (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boshart, Johan Huibert Mario, niederländischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004921136, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amunt GmbH, in Köniz, CHE-172.495.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882908).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scholten, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in TK Brielle (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Boshart, Johan Huibert Mario, niederländischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004882908, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Amunt GmbH, bisher in Männedorf, CHE-172.495.457, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004480965).
Statutenänderung:
27.04.2020.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Stutzstrasse 7, 3173 Oberwangen b. Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Des Weiteren werden Dienstleistungen in den Bereichen Gärtnerei, Ernährung und Gesundheit angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ladner, Ladina Andrea, von Uetikon am See und Arosa, in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Andreas, von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.