Auskünfte zu Alpecs AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Alpecs AG
- Alpecs AG hat den Sitz in Zug und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Erbringen von IT-Dienstleistungen».
- Alpecs AG hat eine Person im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 01.11.2023.
- Alpecs AG ist im Kanton ZG unter der UID CHE-149.177.048 eingetragen.
- Es sind 117 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: ACR Swiss Shielding Sàrl, AEGIS ALPHA SA, Akceptum AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.08.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.048.856-8
UID/MWST
CHE-149.177.048
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Softwareentwicklung für Online-Werbung sowie Online-Werbedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Alpecs AG
Publikationsnummer: HR02-1005873897, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Alpecs AG, in Zug, CHE-149.177.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2023, Publ. 1005820927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Galina, von Flumenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altenburg, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005820927, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Alpecs AG, in Zug, CHE-149.177.048, Baarerstrasse 25, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.08.2023.
Zweck:
Softwareentwicklung für Online-Werbung sowie Online-Werbedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Urheberrechte, Patente, Lizenzen, Marken und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und verkaufen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und vermitteln sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mai unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statuarischer Bestimmungen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Galina, von Flumenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.