Auskünfte zu Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
- Aebi & Co. AG Maschinenfabrik ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Burgdorf. Aebi & Co. AG Maschinenfabrik gehört zur Branche «Herstellung von Landwirtschaftsmaschinen» und ist aktuell aktiv.
- Die Firma wurde am 11.01.1968 gegründet.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 15.08.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Aebi & Co. AG Maschinenfabrik lautet CHE-102.581.896.
- BVG-Kasse der Firma Aebi u. Co. AG Maschinenfabrik, Burgdorf, Vorsorgefonds für die Mitarbeiter der Firma Aebi + Co AG Maschinenfabrik haben die gleiche Adresse wie Aebi & Co. AG Maschinenfabrik.
Management (13)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Heinz Iseli,
Isabella Eleuterio,
Angelo Mattioli,
Mathias Christoph Leubler,
Lukas Martin Halter
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.01.1968
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Burgdorf
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-053.3.000.871-7
UID/MWST
CHE-102.581.896
Branche
Herstellung von Landwirtschaftsmaschinen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen, Fahrzeugen und deren Komponenten insbesondere für die Landwirtschaft, die Kommunaltechnik und den Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Des Weiteren kann die Gesellschaft sämtliche Geschäfte durchführen, die geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung oder der Aebi Schmidt Gruppe zu ermöglichen oder zu fördern. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen der Aebi Schmidt Gruppe teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 18.07.2014 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 18.07.2008 | 17.07.2014 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 15.06.2004 | 17.07.2008 | |
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 14.06.2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Aebi Holding AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
Publikationsnummer: HR02-1006107038, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, in Burgdorf, CHE-102.581.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fruithof, Barend Gerrit, von Henggart, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Schenkirsch, Thomas, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Zürich].
Publikationsnummer: HR02-1006000271, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, in Burgdorf, CHE-102.581.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585242).
Statutenänderung:
21.03.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]
Publikationsnummer: HR02-1005585242, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aebi & Co. AG Maschinenfabrik, in Burgdorf, CHE-102.581.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Stefan, von Landiswil, in Mühleberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossert, René, von Othmarsingen, in Othmarsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Bruno, von Schnottwil, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eleuterio, Isabella Verena, von Staffelbach, in Wangen b. Olten (Wangen bei Olten), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Heinz, von Hasle bei Burgdorf, in Biembach im Emmental (Hasle bei Burgdorf), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.