Auskünfte zu A. Allenbach Transports S.A.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber A. Allenbach Transports S.A.
- A. Allenbach Transports S.A. hat den Sitz in Nyon, ist aktiv und im Bereich «Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)» tätig.
- Im Management ist eine aktive Person eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 05.05.1993.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 03.09.2020 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-106.867.009.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.05.1993
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Nyon
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.111.586-2
UID/MWST
CHE-106.867.009
Branche
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Exploitation d'une entreprise de transports en tous genre et toutes activités s'y rapportant.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | 10.03.2011 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fidalis SA | Lausanne | <2004 | 09.03.2011 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- A. Allenbach Transports SA
- Allenbach A. Transports SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: A. Allenbach Transports S.A.
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004971136, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
A. Allenbach Transports S.A., à Nyon, CHE-106.867.009 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Lanz Samuel Bénédikt n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Allenbach Luc, qui n'est plus président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Publikationsnummer: 6327202, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
A. Allenbach Transports S.A., à Nyon, CH-550-0111586-2, exploitation d'une entreprise de transports en tous genre et toutes activités s'y rapportant (FOSC du 19.08.2011, p. 0/6302022).
Nouvelle adresse:
route de Gingins 13, 1260 Nyon.
Publikationsnummer: 6302022, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
A. Allenbach Transports S.A., à Nyon, CH-550-0111586-2, exploitation d'une entreprise de transports (FOSC du 10.03.2011, p. 0/6071146). Allenbach André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Allenbach Luc, qui n'est plus secrétaire, est nommé président et continue à signer individuellement. Lanz Samuel Bénédikt est nommé secrétaire et continue à signer collectivement à deux.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.