Informazioni su Michaela Tanner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michaela Tanner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3043109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KETO Autocenter AG, in Wallisellen, CHE-108.494.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767571).
Statutenänderung:
23.08.2016.
Firma neu:
Kenny's AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Michaela, von Dintikon, in Buchberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Thomas, von Stansstad, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 5755948, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
KETOMA Autocenter AG, in Urtenen-Schönbühl, CH-053.3.003.640-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 4, Publ. 5158334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Rolf, von Niedermuhlern, in Brüttisellen (Wangen-Brüttisellen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Michaela, von Dintikon, in Buchberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5737674, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Keto Autocenter AG, in Wallisellen, CH-020.3.007.335-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 42, Publ. 5082042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Rolf, von Niedermuhlern, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Michaela, von Dintikon, in Buchberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Budliger Treuhand AG].