Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (1)
Informazioni su Kenny's AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.05.1996
Cancellazione dal registro delle imprese
26.06.2017
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wallisellen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.007.335-6
IDI/IVA
CHE-108.494.770
Ramo economico
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Automobilen bzw. den Betrieb einer Automobilwerkstatt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | <2004 | 25.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- KETO Autocenter AG
- Keto Autocenter AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kenny's AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3601271, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kenny's AG, in Wallisellen, CHE-108.494.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043109). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kenny's Auto-Center AG, in Wettingen (CHE-103.321.607), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3043109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KETO Autocenter AG, in Wallisellen, CHE-108.494.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767571).
Statutenänderung:
23.08.2016.
Firma neu:
Kenny's AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Michaela, von Dintikon, in Buchberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Thomas, von Stansstad, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 2767571, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KETO Autocenter AG, in Wallisellen, CHE-108.494.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2277859). [gestrichen: Geschäftsstelle: Wagistrasse 23, 8952 Schlieren.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baggenstos, Thomas, von Stansstad, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eichenberger, Kenneth, von Dänikon, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Marc, von Dänikon, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gozzer, Mario, von Lugano, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].