Informazioni su Kurt Stamopoulos
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Stamopoulos
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3339417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für Jugendwohnhilfe Zürich, in Zürich, CHE-110.223.737, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171512).
Urkundenänderung:
15.09.2016.
Name neu:
Stiftung Jugendwohnnetz Juwo.
Zweck neu:
Bezweckt, im Raum Zürich preiswerten Wohnraum für ihre Destinatäre (Personen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren) zu beschaffen und denselben zu erhalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackeret, Christoph, von Seuzach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macher, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohli, Willy, von Zürich und Dübendorf, in Zürich, Vizepräsident und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle Galliker, Anna, von Zürich und Emmen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Gerold, von Täsch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensch, Jean-M., von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gut, Anita, von Maur, in Maur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, André, von Weesen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinno, Claudia, von Vorderthal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamopoulos, Kurt, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9)];
Suter, Patrik, von Lengnau AG, in Ennetbaden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Van Swelm, Marie-Louise, niederländische Staatsangehörige, in Pfäffikon, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Matter, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: 3051213, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jugendwohnnetz Zürich, in Zürich, CHE-107.491.705, Verein (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2014, Publ. 1697285).
Statutenänderung:
30.06.2016.
Name neu:
Jugendwohnnetz Juwo.
Zweck neu:
Der Verein hat zum Zweck, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eigenständiges Wohnen zu erschwinglichen Bedingungen zu ermöglichen, vorwiegend im Grossraum Zürich. Das Angebot richtet sich an junge Menschen (in der Regel zwischen 16 und 30 Jahren), die in einer Ausbildung stehen oder aus anderen Gründen nicht (voll) erwerbstätig sind und deshalb auf dem freien Markt kaum Chancen haben, günstigen Wohnraum zu finden. Um Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen, müssen sie grundsätzlich selbständig wohnen können;
ihr Einkommen darf gewisse Limiten nicht übersteigen.
Mittel neu:
Mittel: Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder, Spenden und Gönnerbeiträge, Entschädigung für Leistungsaufträge der öffentlichen Hand oder von Privaten, Erträge aus Sammlungen oder Wohltätigkeitsveranstaltungen zugunsten des Vereins, Erbschaften, Vermächtnisse, Schenkungen, Vermögenserträge, Erträge aus Vermietung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kotai, Julika, von Hergiswil bei Willisau und Feuerthalen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Macher, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Dr. Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamopoulos, Kurt, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinno, Claudia, von Vorderthal, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Matter, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Suter, Patrik, von Lengnau AG, in Ennetbaden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Van Swelm, Marie-Luise, niederländische Staatsangehörige, in Pfäffikon, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 6796972, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Horizon Verwaltung AG, in Zürich, CH-020.3.034.652-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, Publ. 6235300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamopoulos, Kurt, von Zürich, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schällibaum, Roland Richard, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Alt St. Johann, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Barbara Christina, von Grüningen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Alexandra, von Grüningen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.