Informazioni su Andrea Matter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Matter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004712730, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Jugendwohnnetz Juwo, in Zürich, CHE-110.223.737, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, S.0, Publ. 3339417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Matter, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Patrik, von Lengnau (AG), in Ehrendingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Ennetbaden];
Van Swelm, Marie-Louise, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Pfäffikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1004708509, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jugendwohnnetz Juwo, in Zürich, CHE-107.491.705, Verein (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, S.0, Publ. 3051213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Matter, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Patrik, von Lengnau (AG), in Ehrendingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Ennetbaden];
Van Swelm, Marie-Luise, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Pfäffikon].
Numero di pubblicazione: 3339417, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für Jugendwohnhilfe Zürich, in Zürich, CHE-110.223.737, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, Publ. 7171512).
Urkundenänderung:
15.09.2016.
Name neu:
Stiftung Jugendwohnnetz Juwo.
Zweck neu:
Bezweckt, im Raum Zürich preiswerten Wohnraum für ihre Destinatäre (Personen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren) zu beschaffen und denselben zu erhalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackeret, Christoph, von Seuzach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macher, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bohli, Willy, von Zürich und Dübendorf, in Zürich, Vizepräsident und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle Galliker, Anna, von Zürich und Emmen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Gerold, von Täsch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensch, Jean-M., von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gut, Anita, von Maur, in Maur, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Alain, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, André, von Weesen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinno, Claudia, von Vorderthal, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamopoulos, Kurt, von Zürich, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Graffenried AG Treuhand (CHE-103.633.774), in Bern, Revisionsstelle [bisher: von Graffenried AG Treuhand (CH-035.3.000.277-9)];
Suter, Patrik, von Lengnau AG, in Ennetbaden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Van Swelm, Marie-Louise, niederländische Staatsangehörige, in Pfäffikon, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hauri, Martin, von Reinach AG, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Matter, Andrea, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.