Informazioni su Philippe Simonetta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Simonetta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5479140, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société d'électricité de Martigny-Bourg, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (FOSC no 176 du 11.09.2009, p. 20, publ. 5243516).
Personne et signature radiée:
Simonetta, Philippe, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les membres.
Inscription ou modification de personnes:
Cavé, Jacques, de Orsières, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les administrateurs [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Pillet, Pierre-André, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: secrétaire].
Numero di pubblicazione: 3384868, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
GGP S.A., bisher in Martigny, CH-621.3.001.788-0, Beteiligung an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2005, S. 18, Publ. 2830660).
Statutenänderung:
4.04.2006.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Grabenackerstrasse 15, 4142 Münchenstein.
Zweck:
Beteiligung an Unternehmen aller Art, Verwaltung und Bewirtschaftung dieser Beteiligungen sowie solcher Dritter;
Erwerb, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien im Ausland.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Simonetta, Philippe, von Martigny, in Martigny, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Allet, Jacques, von Sion, in Sion, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FIDUCIAIRE Bernard JACQUIER Sàrl, in Martigny, Revisionsstelle [wie bisher];
Giulini, Lorenzo, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates];
Frauchiger, Alfred, von Eriswil, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2799894, Ufficio del registro di commercio Vallese
TELEVERBIER S.A., à Bagnes, CH-621.3.001.153-8, toutes entreprises en rapport avec le développement économique et touristique du district d'Entremont, etc... (FOSC no 110 du 10.06.2004, p. 13, publ. 2302450).
Personne et signature radiée:
Simonetta, Philippe, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le directeur général ou le directeur général adjoint.
Inscription ou modification de personne:
Simonetta, Jacques, de Martigny, à Chêne-Bougeries, administrateur, avec signature collective à deux avec le président, le vice-président, le directeur général ou le directeur général adjoint.