Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Société d'électricité de Martigny-Bourg SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.1916
Cancellazione dal registro delle imprese
05.07.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.001.068-9
IDI/IVA
CHE-107.914.203
Ramo economico
Produzione e fornitura di energia elettrica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Production, achat et vente d'énergie électrique sous toutes formes, en premier lieu dans la commune de Martigny; acquisition d'immeubles, établissement et appareillage de toutes lignes et installations nécessaires ou utiles à son but (cf statuts pour le but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | 18.07.2008 | 04.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société d'électricité de Martigny-Bourg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société d'électricité de Martigny-Bourg SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6754356, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 60 du 25.03.2011, Publ. 6093044). Les actifs et passifs envers les tiers sont repris par la société 'Sinergy Infrastructure SA', à Martigny (CH-621.3.006.558-4). La société est radiée par suite de fusion.
Numero di pubblicazione: 6093044, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 300 du 09.02.2011, publiée dans la FOSC no 32 du 15.02.2011, p. 19. Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2011, p. 19, Publ. 6034154).
Inscription ou modification de personne(s):
Pralong, Patrick, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [non: à Ravoire (Martigny-Combe)].
Numero di pubblicazione: 6034154, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société d'électricité de Martigny-Bourg SA, à Martigny, CH-621.3.001.068-9, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2010, p. 21, Publ. 5670698).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rausis, Jean-Claude, de Orsières, à Martigny, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les membres;
Cavé, Jacques, de Orsières, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou les administrateurs;
Pillet, Pierre-André, de Martigny, à Martigny, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Marc-Henri, de Martigny, à Martigny, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Bender, Benoît, de Fully, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Bortone, Francesco, de Hérémence, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Martinetti, David, de Martigny, Martigny-Combe, Charrat et Trient, à Martigny, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pralong, Patrick, de Hérémence, à Ravoire (Martigny-Combe), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.