Informazioni su Urs Schweingruber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Schweingruber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004604596, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
VINIHARASS Genossenschaft, in Aadorf, CHE-102.271.102, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, S.0, Publ. 3144927).
Weitere Adressen:
Centre Patronal, Herr Olivier Savoy, Kapellengasse 14, Postfach, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Urs, von Rüeggisberg, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savoy, Olivier, von Attalens, in Riehen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 7026192, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VOLG Weinkellereien AG, in Winterthur, CH-020.3.003.805-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, Publ. 6734630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Urs, von Rüeggisberg, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steitz, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6643848, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
VINIHARASS Genossenschaft, bisher in Bern, CH-035.5.014.756-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 5, Publ. 5799556).
Gründungsstatuten:
28.02.1964.
Statutenänderung:
30.03.2012.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
c/o Urs Schweingruber, Schulbergstrasse 21, 8357 Guntershausen bei Aadorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Michel, von Amsoldingen, in Mont-sur-Rolle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roy, Dominique Marie Philippe, von Pleujouse, in Chamoson, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daellenbach, Ernest, von Linden und Zürich, in Avry-sur-Matran , Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Matthias, von Bussnang, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salamin, Christian, von Anniviers, in Veyras, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruaz, Alain, von L'Isle, in Gilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle;
Schweingruber, Urs, von Rüeggisberg, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.