Informazioni su Michael Balmer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Balmer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael Balmer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005152319, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rutishauser-DiVino AG, in Bern, CHE-105.153.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Daniel, von Wittinsburg, in Gals, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlin, Catherine, von Kerns, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kemle, Nikolai, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Simon, von Heimiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005145498, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rutishauser Weinkellerei AG, in Münsterlingen, CHE-105.964.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004786418, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
VINIHARASS Genossenschaft, bisher in Aadorf, CHE-102.271.102, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604596).
Statutenänderung:
28.05.2019.
Sitz neu:
Meggen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 14, 6045 Meggen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Matthias, von Bussnang, in Meggen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salamin, Christian, von Anniviers, in Veyras, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fournier, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Prevessin-Moens (FR), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vuagniaux, Jean Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1)].