Informazioni su Johann Josef Schibli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johann Josef Schibli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004780482, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tradus B2C FD Holdings AG, in Zug, CHE-114.549.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Johann Josef genannt Hans, von Neuenhof, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rabalais, Roger Clark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beke, Annamaria, ungarische Staatsangehörige, in Bergen (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schibli, Fabian, von Neuenhof, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004589316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fashion Days Group AG, in Zürich, CHE-114.460.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, S.0, Publ. 2580385).
Firma neu:
Fashion Days Group AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Fashion Days Group SA en liquidation) (Fashion Days Group Ltd. in liquidation). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Johann Josef, von Neuenhof, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rabalais, Roger Clark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunnschweiler, Stefan, von Hauptwil-Gottshaus, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2472339, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fashion Days Group AG, in Dübendorf, CHE-114.460.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2356385).
Statutenänderung:
02.11.2015.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Acribia AG, Asylstrasse 71, 8032 Zürich. Gemäss Erklärung vom 02.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle;
Illg, Lawrence Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Schibli, Johann Josef, von Neuenhof, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].