Informazioni su Anzhelika Petrovna Belova
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anzhelika Petrovna Belova
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004788924, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fashion Days Group AG in Liquidation, in Zürich, CHE-114.460.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rabalais, Roger Clark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004780482, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Tradus B2C FD Holdings AG, in Zug, CHE-114.549.072, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Johann Josef genannt Hans, von Neuenhof, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rabalais, Roger Clark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beke, Annamaria, ungarische Staatsangehörige, in Bergen (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schibli, Fabian, von Neuenhof, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004589316, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fashion Days Group AG, in Zürich, CHE-114.460.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, S.0, Publ. 2580385).
Firma neu:
Fashion Days Group AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Fashion Days Group SA en liquidation) (Fashion Days Group Ltd. in liquidation). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Johann Josef, von Neuenhof, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belova, Anzhelika Petrovna, niederländische Staatsangehörige, in Heemstede (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rabalais, Roger Clark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunnschweiler, Stefan, von Hauptwil-Gottshaus, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.