Informazioni su Sabine Schär
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sabine Schär
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4020231, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AEB Erdwärme AG, in Selzach, CHE-114.003.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2014, Publ. 1755109).
Statutenänderung:
21.12.2017.
Sitz neu:
Rüttenen.
Domizil neu:
Jurastrasse 2, 4522 Rüttenen.
Zweck neu:
Handel mit Waren, Produkten und Maschinen im Energiebereich, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien sowie Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Energiebereich und der Haustechnik. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben und sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Simon, von Bettlach, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Leander, von Bettlach, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Sabine, von Dürrenroth, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Caroline, von Dürrenroth, in Rüttenen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär, Caterina, von Dürrenroth, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4822860, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AG FÜR ERDSONDENBOHRUNGEN AEB, bisher in Bettlach, CH-241.3.007.165-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 18, Publ. 4275744).
Statutenänderung:
10.12.2008, 5.01.2009.
Firma neu:
AEB Erdwärme AG.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Spielhofweg 1, 2545 Selzach. [Folgende Geschäftsstelle wird im Handelsregister gelöscht:]. [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Niklaus Wengistrasse 37, 2540 Grenchen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Jürg, von Mörigen, in Grenchen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Sabine, von Dürrenroth, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.