Informazioni su Jürg Möri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Möri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7016400, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
M & G Brenntechnik AG, in Grenchen, CH-254.3.000.558-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 16, Publ. 5499256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Jürg, von Hermrigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7015458, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Jürg Möri Consulting AG, in Grenchen, CH-254.3.000.800-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 14, Publ. 5502736).
Statutenänderung:
10.12.2012.
Firma neu:
CM Consulting AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 12.03.1999 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Sämtliche Aktiven von CHF 485'713.27 und sämtliche Passiven von CHF 15'078.90 der Einzelfirma 'J. Möri Management und Marketingberatung', in Grenchen, gemäss Bilanz vom 31.12.1998 zum Preis von CHF 470'634.37, wovon CHF 100'000.00 an das Aktienkapital angerechnet werden. Die Einleger erhalten dafür 100 Namenaktien zu nominell CHF 1'000.00.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Möri, Jürg, von Hermrigen, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Möri, Caroline, von Solothurn, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4822860, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AG FÜR ERDSONDENBOHRUNGEN AEB, bisher in Bettlach, CH-241.3.007.165-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 18, Publ. 4275744).
Statutenänderung:
10.12.2008, 5.01.2009.
Firma neu:
AEB Erdwärme AG.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Spielhofweg 1, 2545 Selzach. [Folgende Geschäftsstelle wird im Handelsregister gelöscht:]. [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Niklaus Wengistrasse 37, 2540 Grenchen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Möri, Jürg, von Mörigen, in Grenchen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Roland, von Dürrenroth, in Bettlach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Sabine, von Dürrenroth, in Solothurn, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.