Informazioni su Anton Roth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Roth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1179865, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 14, Publ. 5839152).
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: bei Herbert Ender, Passwangstrasse 28, 4227 Büsserach. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.10.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5839152, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schwarzfleckviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland und Umgebung, in Himmelried, CH-261.5.000.049-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 16.02.1988, S. 616).
Statutenänderung:
22.02.1997.
Firma neu:
Holsteinviehzuchtgenossenschaft Schwarzbubenland-Laufental.
Domizil neu:
bei Leo Müller, Vogesenhof, 4204 Himmelried.
Zweck neu:
Förderung der Holsteinrasse.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.07.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Josef, von Himmelried, in Himmelried, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Ludwig, von Brislach, in Brislach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Raimund, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, August, von Witterswil, in Witterswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jermann, Niklaus, von Dittingen, in Dittingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riemensberger, Walter, von Duggingen, in Duggingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dietmar, von Röschenz, in Röschenz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier];
Ender, Herbert, von Oberriet SG, in Büsserach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Therese, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urban, von Brislach, in Brislach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5114158, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Beinwil, in Beinwil SO, CH-261.5.000.035-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 13, Publ. 2307702).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Beinwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baschung, Xaver, von Mümliswil-Ramiswil, in Beinwil SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Urs, von Trimbach, in Beinwil SO, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Urban, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zemp, Adolf, von Schwarzenberg, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.