Informazioni su Xaver Baschung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Xaver Baschung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5114158, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchgenossenschaft Beinwil, in Beinwil SO, CH-261.5.000.035-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2004, S. 13, Publ. 2307702).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Beinwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baschung, Xaver, von Mümliswil-Ramiswil, in Beinwil SO, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saner, Urs, von Trimbach, in Beinwil SO, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Anton, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Urban, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zemp, Adolf, von Schwarzenberg, in Ramiswil (Mümliswil-Ramiswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3625878, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fernsehgenossenschaft Beinwil, in Beinwil SO, CH-261.5.000.045-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.1993, S. 2626).
Statutenänderung:
22.07.2005.
Domizil neu:
bei Willi Grolimund, Passwangstrasse 269, 4229 Beinwil.
Zweck neu:
Ausbau und Betrieb der im Eigentum der Genossenschaft stehenden Verkablungsanlage, der Verstärkungsanlagen und der Hauptleitungen, Studium aller Fragen auf dem Gebiete des Fernsehens und Beratung der Genossenschafter.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: persönliche und solidarische Haftung der Genossenschafter] [gestrichen: Nachschusspflicht: ohne].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flury, Alfred, von Mümliswil-Ramiswil, in Beinwil SO, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baschung, Xaver, von Mümliswil-Ramiswil, in Beinwil SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Bernadette, von Beinwil SO und Willisau Land, in Beinwil SO, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grolimund, Ursula, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeker, Jakob, von Mümliswil-Ramiswil, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Urs, von Laupersdorf, in Beinwil SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Ruth, von Meltingen, in Beinwil SO, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christ, Roman, von Kammersrohr, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grolimund, Willi, von Beinwil SO, in Beinwil SO, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heizmann, Stephan, von Erschwil, in Beinwil SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.