Informazioni su Olivier Roten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Roten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4191121, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CR Cave la Raspille Sierre SA, à Sierre, CHE-104.402.384, société anonyme (No. FOSC 67 du 05.04.2006, Publ. 3319810).
Modification des statuts:
10.04.2018.
Nouvelle raison sociale:
Caves du Paradis Olivier Roten SA.
Nouveau but:
La production et le commerce de vins et de tous ses dérivés, la culture et l'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roten, Raphaël, de Leukerbad, à Sierre, président du conseil, avec signature individuelle;
Roten, Alex, de Leukerbad, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Schwery Bernhard, Bureau Fiduciaire, à Brig : Schwery, Bernhard, de Bitsch, à Brig : Schwery, Bernhard, de Bitsch, à Brig (Brig-Glis), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sierre (CHE-436.315.940), à Sierre, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4176201, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caves du Paradis Famille Roten S.A., à Sierre, CHE-114.605.836, société anonyme (No. FOSC 90 du 10.05.2017, Publ. 3514015).
Modification des statuts:
10.04.2018.
Nouveau but:
L'élevage et le commerce de vin (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, directeur, secrétaire, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Raphaël , de Leukerbad, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Roten, Raphaël, président, administrateur, avec signature individuelle, sans mode de signature inscrit].
Numero di pubblicazione: 3514015, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caves du Paradis Famille Roten S.A., à Sierre, CHE-114.605.836, société anonyme (No. FOSC 234 du 02.12.2008, p. 21, Publ. 4759228).
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Raphaël, de Leukerbad, à Sierre, administrateur et président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, administrateur et secrétaire et directeur, avec signature individuelle.