Olivier Roten
residente a Sierre, da Leukerbad Mandati attuali: Caves du Paradis Olivier Roten SA, Association VINEA Persone correlate: Fabienne Bruttin-Mazzoni, Frédéric Rochaix, Jonas David Ettlin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Roten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Roten"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Olivier Roten", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Olivier Roten"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Olivier Roten
Persone con il nome Olivier Roten lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Commercio di prodotti alimentari
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Olivier Roten
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Roten
Numero di pubblicazione: 4191121, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
CR Cave la Raspille Sierre SA, à Sierre, CHE-104.402.384, société anonyme (No. FOSC 67 du 05.04.2006, Publ. 3319810).
Modification des statuts:
10.04.2018.
Nouvelle raison sociale:
Caves du Paradis Olivier Roten SA.
Nouveau but:
La production et le commerce de vins et de tous ses dérivés, la culture et l'exploitation de vignes (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roten, Raphaël, de Leukerbad, à Sierre, président du conseil, avec signature individuelle;
Roten, Alex, de Leukerbad, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Schwery Bernhard, Bureau Fiduciaire, à Brig : Schwery, Bernhard, de Bitsch, à Brig : Schwery, Bernhard, de Bitsch, à Brig (Brig-Glis), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle;
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sierre (CHE-436.315.940), à Sierre, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4176201, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caves du Paradis Famille Roten S.A., à Sierre, CHE-114.605.836, société anonyme (No. FOSC 90 du 10.05.2017, Publ. 3514015).
Modification des statuts:
10.04.2018.
Nouveau but:
L'élevage et le commerce de vin (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, directeur, secrétaire, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Raphaël , de Leukerbad, à Sierre, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: Roten, Raphaël, président, administrateur, avec signature individuelle, sans mode de signature inscrit].
Numero di pubblicazione: 3514015, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Caves du Paradis Famille Roten S.A., à Sierre, CHE-114.605.836, société anonyme (No. FOSC 234 du 02.12.2008, p. 21, Publ. 4759228).
Inscription ou modification de personne(s):
Roten, Raphaël, de Leukerbad, à Sierre, administrateur et président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle];
Roten, Olivier, de Leukerbad, à Sierre, administrateur et secrétaire et directeur, avec signature individuelle.