Informazioni su Gianantonio Paravicini Bagliani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gianantonio Paravicini Bagliani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6166690, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lustat Statistik Luzern, in Luzern, CH-100.8.788.910-3, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 11, Publ. 4476098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paravicini Bagliani, Gianantonio, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaeti, Franziska, von Luzern und Bellach, in Luzern, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich, Georges-Simon, von Lostorf, in Wangen-Brüttisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchser, Lorenz, von Schöftland, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4476098, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lustat Statistik Luzern, in Luzern, CH-100.8.788.910-3, Burgerstrasse 22, 6002 Luzern, Öffentlich-rechtliche Anstalt.
Zweck:
Lieferung von wichtigen, repräsentativen und kohärenten statistischen Informationen über Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt den kantonalen und kommunalen Behörden und der Öffentlichkeit;
Erhebung, Bearbeitung, Speicherung, Analysierung und Verbreitung von statistischen Daten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Rechtliche Grundlagen:
Statistikgesetz des Kantons Luzern vom 13.02.2006 (SRL 28a), Statistikverordnung vom 11.12.2007 und Verordnung über die Errichtung, Organisation und Finanzierung der zentralen Statistikstelle vom 15.06.2007.
Organisation:
Statistikrat, Direktor oder Direktorin.
Eingetragene Personen:
Sturm, Jan-Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilomen, Heinz, von Lengnau BE, in Haut-Vully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obino, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwerzmann, Marcel, von Luzern und Risch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willimann, Marie-Louise, von Luzern und Eich, in Hildisrieden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paravicini Bagliani, Gianantonio, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaeti, Franziska, von Luzern und Bellach, in Luzern, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Edith, von Altwis, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moresi, Enrico, von Willisau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.