Informazioni su Lustat Statistik Luzern
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Lustat Statistik Luzern
- Lustat Statistik Luzern ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Forme giuridiche speciali ed èattiva nel settore «Amministrazioni pubbliche».
- Il dirigenza è composto da ha 9 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 08.05.2008.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 08.01.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.399.560.
- Accura Home AG, Bar León Vinos Y Tapas Baillo-Kälin Ruth, BSG Immo Invest AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (9)
Amministrazione
Sandra Hupka-Brunner,
Heinz Bösch,
Jan Egbert Sturm,
Marie-Louise Willimann-Epple
i più recenti aventi diritto di firma
Sandra Hupka-Brunner,
Amanda Gisler,
Ivan Buck,
Roberto Frisullo,
Norbert Riesen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.05.2008
Forma giuridica
Forme giuridiche speciali
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.8.788.910-3
IDI/IVA
CHE-112.399.560
Ramo economico
Amministrazioni pubbliche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Lieferung von wichtigen, repräsentativen und kohärenten statistischen Informationen über Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Raum und Umwelt den kantonalen und kommunalen Behörden und der Öffentlichkeit; Erhebung, Bearbeitung, Speicherung, Analysierung und Verbreitung von statistischen Daten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Finanzkontrolle des Kantons Luzern | Luzern | 12.11.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lustat Statistik Luzern
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005927321, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lustat Statistik Luzern, in Luzern, CHE-112.399.560, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005832821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Heinz, von Lengnau BE, in Haut-Vully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hupka-Brunner, Sandra, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Statistikrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005832821, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lustat Statistik Luzern, in Luzern, CHE-112.399.560, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332641).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Nathalie, von Escholzmatt-Marbach, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Amanda, von Spiringen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005332641, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lustat Statistik Luzern, in Luzern, CHE-112.399.560, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moresi, Enrico, von Willisau, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Iwan, von Buttisholz, in Oberkirch, Mitglied des Statistikrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riesen, Norbert, von Burgistein, in Bolligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen];
Finanzkontrolle des Kantons Luzern (CHE-113.948.469), in Luzern, Revisionsstelle;
Frisullo, Roberto, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.