Informazioni su Urs Oggenfuss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Oggenfuss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3487595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478625).
Statutenänderung:
10.04.2017.
Firma neu:
Claridenhof AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Grundstücken. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Wittenwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäspi, Peter, von Neckertal, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffa, Jesus, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1928169, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1143345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenbühl, Johannes, von Grüningen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Remo, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonau, Martin, von Zürich, in Zumikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Neckertal, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Numero di pubblicazione: 4865462, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CH-020.3.907.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 22, Publ. 4325626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Rolf, von Grafschaft, in Küssnacht SZ, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Markus, von Buchs SG, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Johannes, von Grüningen, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Lehmann, Hans-Jürg, von Langnau im Emmental, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Remo, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Ricklin, Arthur, von Ernetschwil, in Siebnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Fischer, Florian, von Zürich und Dietikon, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reiff, Dieter, von Zürich und Dietlikon, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Rominger, Gian, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.