Informazioni su Rudolf Klaus
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rudolf Klaus
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Klaus
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004612916, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Anna Nater-Stiftung, in Aadorf, CHE-110.382.755, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.1996, S.1114).
Domizil neu:
c/o Konrad Häusler, Stelzenwiese 10, 9547 Wittenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horber, Dr. Heini, von Aadorf, in Wittenwil (Aadorf), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Erwin, von Mühlethurnen, in Wittenwil (Aadorf), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähemann, Alois, von Aadorf, in Wittenwil (Aadorf), Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Konrad, von Lenzburg, in Wittenwil (Aadorf), Präsident des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kooreman, Eric Thomas, von Aadorf, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheuchzer, Anton, von Bauma, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Bernhard, von Aadorf, in Wittenwil (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3487595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CHE-105.935.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478625).
Statutenänderung:
10.04.2017.
Firma neu:
Claridenhof AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und das Veräussern von Grundstücken. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt oder geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Wittenwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäspi, Peter, von Neckertal, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buffa, Jesus, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4950268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Egli, Fischer & Co. AG, Zürich, in Zürich, CH-020.3.907.445-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 31, Publ. 4865462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Rudolf, von Wangen an der Aare, in Wittenwil TG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Zimmermann, Daniel, von Lützelflüh, in Adliswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.