Informazioni su Masaru Noriki
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Masaru Noriki
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3685122, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CH-020.3.005.066-7, Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2006, S. 9, Publ. 3633152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakamura, Toshio, japanischer Staatsangehöriger, in Kawanishi (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3424308, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CH-020.3.005.066-7, Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 10, Publ. 3406696).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nagaokakyo-City (Japan)];
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Luzern];
van Rheenen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Numero di pubblicazione: 766170, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sekisui (Europe) AG, in Luzern, Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 9, Publ. 673876).
Statutenänderung:
3.12.2002.
Firma neu:
Alveo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alveo SA) (Alveo Ltd.).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2002 und Bilanz per 30.09.2002 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Alveo AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 67'787'037.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 20'007'854.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Weiteres Geschäftslokal:
Luzernerstrasse 141a, 6014 Littau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matsunaga, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Otsu-City (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatematsu, Keisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allinckx, Igor, französicher Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gallati, Johann, von Näfels, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hauser, Heinz, von Rifferswil, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.