Informazioni su Armin Fasola
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Armin Fasola
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4557868, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
SEKISUI ALVEO AG, in Luzern, CH-020.3.005.066-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 10, Publ. 4093076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ugolini Reiners, Patricia, von Unterägeri und Winterthur, in Sins, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Ernst & Young AG, in Zürich (CH-020.9.001.069-0), Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG, in Zürich].
Numero di pubblicazione: 766170, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sekisui (Europe) AG, in Luzern, Koordinierung der Aktivitäten der Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Sekisui Chemical Co, Ltd., Osaka/Japan, beherrscht werden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2002, S. 9, Publ. 673876).
Statutenänderung:
3.12.2002.
Firma neu:
Alveo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alveo SA) (Alveo Ltd.).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Kunststoffprodukten;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Verwertung und Veräusserung von Patenten und sonstigen Immaterialgüterrechten.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2002 und Bilanz per 30.09.2002 übernimmt die Gesellschaft nach Massgabe von Art. 748 OR die Alveo AG, in Luzern, mit sämtlichen Aktiven von CHF 67'787'037.-- und dem gesamten Fremdkapital von CHF 20'007'854.--. Da die Gesellschaft bereits Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft ist, erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.
Weiteres Geschäftslokal:
Luzernerstrasse 141a, 6014 Littau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manabe,Toyoo, japanischer Staatsangehöriger, in Washinomiya-machi (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Izu, Tetsuji, japanischer Staatsangehöriger, in Ikoma City (Japan), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andermatt, Dr. Alfred, von Baar, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Dr. Marc T., von Zumikon und Wädenswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endo, Gen, japanischer Staatsangehöriger, in Moriyama (Shiga Prefecture, Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matsunaga, Takayoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Otsu-City (Japan), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bider, Markus, von Basel und Langenbruck, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans W., von Baden, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Noriki, Masaru, japanischer Staatsangehöriger, in Nagaokakyo-City (Japan), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tatematsu, Keisuke, japanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allinckx, Igor, französicher Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fasola, Armin, von Horgen und Kloten, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Gallati, Johann, von Näfels, in Buochs, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Hauser, Heinz, von Rifferswil, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Meijer, Isabelle, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.