Informazioni su Christian Nold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Nold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2549971, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Brauerei Chur AG, in Chur, CHE-115.850.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488733).
Domizil neu:
Rheinfelsstrasse 5, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nold, Christian, von Felsberg, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streuli, Dieter Rolf, von Bern, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1831097, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Brauerei Chur AG, in Chur, CHE-115.850.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516023).
Domizil neu:
Salvatorenstrasse 82, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Marcel, von Eschenbach SG, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nold, Christian, von Felsberg, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Guntern, Roberto, von Grafschaft, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1193477, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Brauerei Chur AG, in Chur, CHE-115.850.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, Publ. 1046063).
Statutenänderung:
14.11.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 477'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 477'000.00].
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 270 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 450 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.11.2013 werden 270 Namenaktien zu CHF 100.00 sowie 450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.11.2013 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Gemäss Erklärung vom 14.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bardill Treuhand- + Unternehmensberatung (CH-350.1.007.159-6), in Chur, Revisionsstelle;
Arnet, Patrick, von Gettnau, in Chur, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Ettisberger, Dr. Marco, von Chur und Untervaz, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiess, Bruno, von Herisau, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bundi, Martin, von Sagogn, in Trin Mulin (Trin), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändli, Marcel, von Eschenbach SG, in Grüsch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güntensperger, Bruno, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Dieter Rolf, von Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Werner, von Felben-Wellhausen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Emil Roger, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nold, Christian, von Felsberg, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.