Informazioni su Dr. iur. Marco Ettisberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. iur. Marco Ettisberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005063647, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden, in Chur, CHE-104.166.841, Verein (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettisberger, Dr. Marco, von Chur und Untervaz, in Chur, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardi, Elia, von Poschiavo, in Chur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 4348407, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Maximilian Stiftung, in Chur, CHE-383.201.603, Ruchenbergstrasse 75, 7000 Chur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
21.06.2018.
Zweck:
Zweck der Stiftung ist die Beteiligung an Kosten im Kanton Graubünden wohnhafter, bedürftiger Kleintierhalter für veterinärmedizinische Behandlungen von Kleintieren mit erheblicher sozialer und emotionaler Bedeutung für den Halter, insbesondere in der Tierklinik Masans, unter Wahrung der medizinischen Verhältnismässigkeit der Behandlung und Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität gegenüber anderen an solche Kosten beitragenden Institutionen.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 03.07.2018 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Ettisberger, Marco, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crüzer Ettisberger, Cornelia, von Bregaglia, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meng Wachter, Elisabeth, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4134381, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mediapool Swiss GmbH, in Chur, CHE-104.007.668, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, Publ. 5225426).
Firma neu:
Mediapool Swiss GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krug, Martin J., deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ettisberger, Dr. Marco, von Chur, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung [bisher: von Chur und Untervaz, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].