Informazioni su Michel Nieto
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michel Nieto
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3173585, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ANILAND SA, à Collombey-Muraz, CHE-401.290.676, société anonyme (No. FOSC 142 du 25.07.2013, Publ. 997115).
Nouvelle adresse:
Chemin de Pré-Loup 7, 1868 Collombey-Muraz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fasola, Ludovic, de Jorat-Menthue, à Chamoson, administrateur et directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 998839, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ANILAND SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.008.612-5, Chemin de Pré-Loup, 1868 Collombey-Muraz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.07.2013.
But:
vente de produits pour animaux de compagnie et d'accessoires pour le jardin (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10 actions au porteur de CHF 10'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales. Selon déclaration du 02.07.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, président, avec signature collective à deux;
Fasola, Ludovic, de Jorat-Menthue, à Chamoson, administrateur et directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5657662, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Prestige d'Or SA, à Saignelégier, CH-674.3.000.546-7, Société anonyme (FOSC no 180 du 17.09.2009, p. 10, publ. 5251874).
Personne et signature radiée:
Brunner, Claude, de La Chaux-du-Milieu, à La Tène, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Häberli Sedira, Isabelle, de Münchenbuchsee, à Le Landeron, membre, avec signature individuelle;
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, membre, avec signature individuelle.