Michel Nieto
residente a Fontaines-sur-Grandson, da Echichens Mandati attuali: sarl manufacture dominique renaud, ANILAND SA Persone correlate: Frédéric Meeus, Julien Tixier, Dominique Renaud e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Nieto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Nieto"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Nieto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Nieto"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Nieto
Persone con il nome Michel Nieto lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Michel Nieto
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Nieto
Numero di pubblicazione: 3173585, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ANILAND SA, à Collombey-Muraz, CHE-401.290.676, société anonyme (No. FOSC 142 du 25.07.2013, Publ. 997115).
Nouvelle adresse:
Chemin de Pré-Loup 7, 1868 Collombey-Muraz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fasola, Ludovic, de Jorat-Menthue, à Chamoson, administrateur et directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 998839, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ANILAND SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.008.612-5, Chemin de Pré-Loup, 1868 Collombey-Muraz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.07.2013.
But:
vente de produits pour animaux de compagnie et d'accessoires pour le jardin (cf statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
10 actions au porteur de CHF 10'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales. Selon déclaration du 02.07.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, président, avec signature collective à deux;
Fasola, Ludovic, de Jorat-Menthue, à Chamoson, administrateur et directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 5657662, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Prestige d'Or SA, à Saignelégier, CH-674.3.000.546-7, Société anonyme (FOSC no 180 du 17.09.2009, p. 10, publ. 5251874).
Personne et signature radiée:
Brunner, Claude, de La Chaux-du-Milieu, à La Tène, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Häberli Sedira, Isabelle, de Münchenbuchsee, à Le Landeron, membre, avec signature individuelle;
Nieto, Michel, de Echichens, à Fontaines-sur-Grandson, membre, avec signature individuelle.