Informazioni su Marie Raphaëlle Murmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Marie Raphaëlle Murmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005385983, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
DENTAL SERVICES Sàrl, à Savièse, CHE-114.700.848, société à responsabilité limitée (No. FOSC 25 du 06.02.2009, p.24, Publ. 4866848).
Nouvelle adresse:
Chemin des Râches 12, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Murmann, Christoph, de Kippel, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Murmann, Nicolas, de Savièse, à Savièse, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Murmann, Marie Raphaëlle, de Kippel et Savièse, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Murmann, Raphaëlle, associée, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 4866848, Ufficio del registro di commercio Vallese
DENTAL SERVICES Sàrl, à Savièse, CH-626.4.012.075-2, Chemin du Pradzéré, 1965 Savièse, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
27.01.2009.
But:
la vente, l'installation, le service après vente, la conception et la réalisation de fournitures et de matériels pour cabinets dentaires et médicaux.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Murmann, Christoph, de Kippel, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--;
Murmann, Raphaëlle, de Kippel et Savièse, à Savièse, associée, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.--. Selon déclaration du gérant du 27.01.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Promotion Crans-Montana SA, précédem. à C h e r m i g n o n, L'exploitation d'une agence immobilière, l'achat, la vente, la location, la construction, le financement, la gérance d'immeubles ou de terrains, la participation à toutes opérations financières etc. société anouyme (FOSC du 21.07.1998, no 138, p. 5056).
Modification des statuts:
22.07.1999.
Nouveau siège:
L e n s.
Nouvelle adresse:
Immeuble Fontainebleau, 3963 Crans.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Personnes et signatures radiées:
Murmann, Raphaëlle, de Kippel et Savièse, à Savièse, administratrice, avec signature collective à deux, Fiduciaire Emery SA, à Crans-sur-Sierre (Lens), organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Borgna, Fabienne, de Montherod, à Montana (Randogne), administratrice , avec signature collective à deux [précédemment: à Lens];
Dayen, Raphaël, de conthey, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Anagest Revision SA, à Villars-sur-Glâne, organe de révision.