Informazioni su Fabienne Borgna
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fabienne Borgna
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Ufficio del registro di commercio Vallese
Hôtel du Golf et des Sports SA, précédem. à Chermignon, société anonyme (FOSC no 45 du 06.03.2001, p. 1674).
Modification des statuts:
1.03.2002, 9.04.2002.
Nouveau siège:
Montana.
Nouvelle adresse:
Imm. La Frégate, 3962 Montana.
Actions:
3'500 actions nominatives de CHF 500.-- liées selon statuts [précédemment: 3'500 actions nominatives de CHF 500.-- chacune].
Faits qualifiés:
[biffé: Apport d'un ensemble de biens acquis de la société en nom collectif Turini et Bonvin, Hôtel du Golf et des Sports à Crans, conformément au rapport des fondateurs dûment daté et signé et annexé à l'acte de fondation. Les actifs et passifs repris résultent du bilan au 1.04.1954 annexé aux statuts primitifs. Compensation d'une créance de M. Jean-Claude Bonvin contre la société à concurrence de CHF 100'000.--. Compensation d'une créance de CHF 500'000.-- appartenant à l'hoirie de Lucy Turini. Apport de l'hoirie Lucy Turini d'une surface de 14'585 m2 de terrains sur Commune de Chermignon et de 8'749 m2 de terrains sur Commune de Lens, moyennant reprise par la société d'une dette hypothécaire de CHF 807'560.-- et reconnaissance d'une dette de CHF 87'000.--, le tout selon convention authentique du 21.10.1976. En contrepartie de cet apport en nature estimé à CHF 500'000.--, M. Jean-Claude Bonvin a reçu 1'000 actions nouvelles de CHF 500.--, nominatives, entièrement libérées ].
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Convocation à l'assemblée générale :
par pli recommandé aux actionnaires. [biffé: Convocation à l'assemblée générale : par pli recommandé aux actionnaires ou par la FOSC].
Personne et signature radiée:
Borgna, Fabienne, de Montherod, à Montana (Randogne), administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Cotting, André-Claude, de St. Ursen et Tentlingen, à Avry-sur-Matran (Avry), administrateur, avec signature collective à deux. [autres modifications statutaires non soumises à publication].
Ufficio del registro di commercio Vallese
Grand Hôtel du Golf Management SA, à Montana, exploitation de l'Hôtel du Golf, société anonyme (FOSC no 45 du 06.03.2001, p. 1674).
Personne et signature radiée:
Borgna, Fabienne, de Montherod, à Montana (Randogne), administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Cotting, André-Claude, de St. Ursen et Tentlingen, à Avry-sur-Matran (Avry), administrateur, avec signature collective à deux.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Promotion Crans-Montana SA, à Lens, exploitation d'une agence immobilière, société anonyme (FOSC no 45 du 06.03.2001, p. 1675).
Personne et signature radiée:
Borgna, Fabienne, de Montherod, à Montana (Randogne), administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Cotting, André-Claude, de St. Ursen et Tentlingen, à Avry-sur-Matran (Avry), administrateur, avec signature collective à deux.