Informazioni su Heinz Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005094043, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CHE-112.867.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Heinz, von Niederhasli und Steinmaur, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3373753, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CHE-109.740.730, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1902009).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Heinz, von Niederhasli, in Niederhasli, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walz, Roland, von Rapperswil-Jona, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numero di pubblicazione: 3327934, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.029.743-8, Im Langhag 12, 8307 Effretikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Apparaten zur Untersuchung von Milch und Milchprodukten sowie Laboratoriumsgeräten aller Art, insbesondere die Fabrikation von und der Handel mit Dr. N. Gerber's Originalapparaten (Gerber Instruments) zur Untersuchung von Milch und Milchprodukten. Die Gesellschaft kann auch gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem von der Gesellschaft betriebenen Handels- und Fabrikationsgeschäft direkt oder indirekt zusammenhängen oder es zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Gerber Invest & Consulting AG (bisher: Gerber Instruments AG), in Illnau-Effretikon, nämlich den Geschäftsbereich 'Fabrikation und Handel mit Milchuntersuchungsgeräten', gemäss Vertrag vom 31.03.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'972'043.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'035'546.-- betragen, zum Preis von CHF 1'936'497.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bühler, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Heinz, von Niederhasli und Steinmaur, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.