Informazioni su Remo Schweizer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Remo Schweizer
Ultimi comunicati FUSC: Remo Schweizer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006102162, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CHE-109.740.730, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2023, Publ. 1005857573).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.06.2024 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Tobel-Tägerschen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Casper, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Tobel-Tägerschen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greiss, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (TG), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walz, Roland, von Rapperswil-Jona, in Murgenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005857573, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Personalfürsorgestiftung der Gerber Instruments AG, in Illnau-Effretikon, CHE-109.740.730, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, S.0, Publ. 3373753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ermatinger, Reto, von Schaffhausen, in Unterehrendingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Tobel-Tägerschen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
Casper, Antje, deutsche Staatsangehörige, in Tobel-Tägerschen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1900741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EPOND Scientific GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-332.916.614, Im Langhag 12, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Herstellung, Marketing und Vertrieb von technischen Geräten für Anwendungen in der Medizin, der Chemie und im Bereich der pharmazeutischen Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Remo, von Bischofszell, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.