Informazioni su Jonas Marschall
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jonas Marschall
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365981).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Domizil neu:
c/o PD Dr. med. Walter Zingg, UniversitätsSpital Zürich, Spitalhygiene HAL 14C, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Dr. Laurence Danielle Françoise, von Unterkulm, in Blonay - Saint-Légier, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Harbarth, Prof. Dr. Jürgen Stephan, von Villmergen, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Sax, Prof. Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Sax, Dr. Hugo Siegfried, in Neuchâtel];
Troillet, Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien, von Bagnes und Orsières, in Martigny, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Tschudin Sutter, Prof. Dr. Sarah, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Dr. Walter, von Bürglen (TG), in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2283149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 23'299 vom 30.06.2015Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung]. .
Numero di pubblicazione: 2247113, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081198).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruef, Prof. Dr. Christian, von Winterthur, in Andelfingen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.