Indirizzo
c/o PD Dr. med. Walter Zingg, UniversitätsSpital Zürich
Spitalhygiene HAL 14C
8091 Zürich
Informazioni su Swissnoso
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swissnoso
- Swissnoso è una Associazione con sede a Zürich. Swissnoso appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 07.09.2009 e ha 7 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.02.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-115.050.013.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del comitato
Dr. Laurence Danielle Françoise Senn,
Dr. Walter Zingg,
Prof. Dr. Jürgen Stephan Harbarth,
Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien Troillet,
Prof. Dr. Sarah Tschudin Sutter
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Laurence Danielle Françoise Senn,
Dr. Walter Zingg,
Prof. Dr. Jürgen Stephan Harbarth,
Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien Troillet,
Prof. Dr. Sarah Tschudin Sutter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.09.2009
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.312-9
IDI/IVA
CHE-115.050.013
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck des Vereins ist die Reduktion der nosokomialen Infektionen in der Schweiz. Der Verein verfolgt seinen gemeinnützigen Zweck mittels Expertise und massgeblichen Stellungnahmen seiner aktiven Mitglieder, der Verbreitung von entsprechenden Informationen, sowie der Organisation von Überwachungs- und Interventionsprogrammen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Ziele und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein kann zur Verfolgung seines nicht wirtschaftlichen Zwecks ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, oder sich an einem solchen beteiligen. Mittel: Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Erträge aus Veranstaltungen und Aktivitäten, Zuwendungen und sonstige Einkünfte.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Loepthien Maeder Treuhand AG | Ittigen | 21.02.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SwissNOSO
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swissnoso
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005409980, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4365981).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Domizil neu:
c/o PD Dr. med. Walter Zingg, UniversitätsSpital Zürich, Spitalhygiene HAL 14C, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zanetti, Prof. Dr. Giorgio Enrico, von Poschiavo, in Monthey, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Dr. Laurence Danielle Françoise, von Unterkulm, in Blonay - Saint-Légier, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Harbarth, Prof. Dr. Jürgen Stephan, von Villmergen, in Bardonnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Sax, Prof. Dr. Hugo Siegfried, von Büttikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Sax, Dr. Hugo Siegfried, in Neuchâtel];
Troillet, Prof. Dr. Nicolas Henri Adrien, von Bagnes und Orsières, in Martigny, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Tschudin Sutter, Prof. Dr. Sarah, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zingg, Dr. Walter, von Bürglen (TG), in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4365981, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2015, Publ. 2283149).
Statutenänderung:
15.12.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numero di pubblicazione: 2283149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 23'299 vom 30.06.2015Swissnoso, in Zürich, CHE-115.050.013, Verein (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247113).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marschall, Jonas, von Bern, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung]. .
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.