Informazioni su Dominic Marc Lutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dominic Marc Lutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004679034, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
richtigFAIRsichert.ch GmbH, in Au (SG), CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, S.0, Publ. 3786141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Erwin, von Thal, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3573101, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koch-CableTec GmbH, Leinfelden-Echterdingen (DE), Zweigniederlassung Au SG, in Au SG, CHE-246.248.468, Hauptstrasse 18, 9434 Au , Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 737621.
Firma Hauptsitz:
Koch-CableTec GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Leinfelden-Echterdingen.
Kapital Hauptsitz:
Kapital: EUR 25'000.00;
Liberierung: EUR 25'000.00.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 23.05.2011.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Engineering, Consulting und Fertigung von Kabelsätzen, Bordnetz-Strukturen, Elektronik-Komponenten und deren mechanische Baugruppen im Automotivebereich und Maschinenbau sowie Schaltschrankverdrahtung.
Eingetragene Personen:
Koch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3078243, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WaxImport.com GmbH, bisher in Arni, CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016Publ. 2795321).
Gründungsstatuten:
14.09.2011.
Statutenänderung:
18.12.2015.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Hauptstrasse 18, 9434 Au.
Zweck neu:
Professionelle Fahrzeugaufbereitungen sowie Erwerb und Veräusserung von Konsumgütern aller Art, insbesondere Erwerb und Veräusserung von Fahrzeugpflegeprodukten und Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Berichtigung]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Plichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaus- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. ].Vinkulierung neu: [gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uzwil].