Dominic Marc Lutz
residente a Algetshausen, da Thal Mandati attuali: Koch-CableTec GmbH & Co. KG, Flensburg, Zweigniederlassung Au SG, Xenonlook.com GmbH Persone correlate: Stefan Koch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic Marc Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic Marc Lutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominic Marc Lutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominic Marc Lutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominic Marc Lutz
Persone con il nome Dominic Marc Lutz lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio di beni di consumo
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Dominic Marc Lutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominic Marc Lutz
Numero di pubblicazione: HR02-1004679034, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
richtigFAIRsichert.ch GmbH, in Au (SG), CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, S.0, Publ. 3786141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Erwin, von Thal, in Au SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3573101, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Koch-CableTec GmbH, Leinfelden-Echterdingen (DE), Zweigniederlassung Au SG, in Au SG, CHE-246.248.468, Hauptstrasse 18, 9434 Au , Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
HRB 737621.
Firma Hauptsitz:
Koch-CableTec GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Hauptsitz:
Leinfelden-Echterdingen.
Kapital Hauptsitz:
Kapital: EUR 25'000.00;
Liberierung: EUR 25'000.00.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 23.05.2011.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Engineering, Consulting und Fertigung von Kabelsätzen, Bordnetz-Strukturen, Elektronik-Komponenten und deren mechanische Baugruppen im Automotivebereich und Maschinenbau sowie Schaltschrankverdrahtung.
Eingetragene Personen:
Koch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Geschäftsführer der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3078243, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
WaxImport.com GmbH, bisher in Arni, CHE-244.387.478, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016Publ. 2795321).
Gründungsstatuten:
14.09.2011.
Statutenänderung:
18.12.2015.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Hauptstrasse 18, 9434 Au.
Zweck neu:
Professionelle Fahrzeugaufbereitungen sowie Erwerb und Veräusserung von Konsumgütern aller Art, insbesondere Erwerb und Veräusserung von Fahrzeugpflegeprodukten und Dienstleistungen im Bereich der Fahrzeugpflege. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Berichtigung]. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Plichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaus- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. ].Vinkulierung neu: [gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Dominic, von Thal, in Algetshausen (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uzwil].