Informazioni su Dominique Stephan Kunz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Dominique Stephan Kunz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005451390, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Coperitus GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-467.258.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831854).
Statutenänderung:
31.03.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willers, Jobst, von Aarau, in Magden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Jürg, von Eggiwil, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kunz, Dominique Stephan, von Basel, in Rickenbach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004831854, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Coperitus GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-467.258.781, Bleumatthalde 1, 5073 Gipf-Oberfrick, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2020. 04.02.2020.
Zweck:
Bauherrenberatung und Expertisen im Bereich Gebäude und Infrastruktur, Second opinion (Zweitmeinung) in den Geschäftsfeldern Heizung, Lüftung, Klima (HLK), Gebäudeautomation, Bauphysik, Bauwesen und Rechtsprechung, hierbei soll vor allen Dingen eine unabhängige Sicht in Baufragen angeboten werden, Jurierung im Bereich Gebäude und Infrastruktur sowie Entwicklung, Bau und Erprobung von Prototypen mit dem Ziel der Vermarktung;
kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen eröffnen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bichsel, Jürg, von Eggiwil, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Dominique Stephan, von Basel, in Rickenbach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Willers, Jobst, von Aarau, in Magden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.