Informazioni su Coperitus GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Coperitus GmbH
- Coperitus GmbH da Gipf-Oberfrick opera nel ramo «Altre libere professioni» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 12.02.2020.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.04.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Coperitus GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Gipf-Oberfrick
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.4.447.033-3
IDI/IVA
CHE-467.258.781
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bauherrenberatung und Expertisen im Bereich Gebäude und Infrastruktur, Second opinion (Zweitmeinung) in den Geschäftsfeldern Heizung, Lüftung, Klima (HLK), Gebäudeautomation, Bauphysik, Bauwesen und Rechtsprechung, hierbei soll vor allen Dingen eine unabhängige Sicht in Baufragen angeboten werden, Jurierung im Bereich Gebäude und Infrastruktur sowie Entwicklung, Bau und Erprobung von Prototypen mit dem Ziel der Vermarktung; kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen eröffnen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Coperitus GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005451390, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Coperitus GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-467.258.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831854).
Statutenänderung:
31.03.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willers, Jobst, von Aarau, in Magden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Jürg, von Eggiwil, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kunz, Dominique Stephan, von Basel, in Rickenbach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1004831854, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Coperitus GmbH, in Gipf-Oberfrick, CHE-467.258.781, Bleumatthalde 1, 5073 Gipf-Oberfrick, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2020. 04.02.2020.
Zweck:
Bauherrenberatung und Expertisen im Bereich Gebäude und Infrastruktur, Second opinion (Zweitmeinung) in den Geschäftsfeldern Heizung, Lüftung, Klima (HLK), Gebäudeautomation, Bauphysik, Bauwesen und Rechtsprechung, hierbei soll vor allen Dingen eine unabhängige Sicht in Baufragen angeboten werden, Jurierung im Bereich Gebäude und Infrastruktur sowie Entwicklung, Bau und Erprobung von Prototypen mit dem Ziel der Vermarktung;
kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen eröffnen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bichsel, Jürg, von Eggiwil, in Gipf-Oberfrick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Dominique Stephan, von Basel, in Rickenbach (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Willers, Jobst, von Aarau, in Magden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.