Informazioni su Martin Kummer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Kummer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Kummer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005938033, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BuWy Immo AG, in Windisch, CHE-484.383.246, c/o Regula Bulgheroni, Anemonenstrasse 5, 5210 Windisch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und Durchführung von Immobilienprojekten, die Realisierung von Bauten aller Art, den An- und Verkauf, die Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und alle damit verbundenen Aktivitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 10.01.2024 die Liegenschaften Brugg / 1885 und 4458 und die Liegenschaft Windisch / 2464. Es werden 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre/innen erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kummer, Martin, von Lohn-Ammannsegg, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bulgheroni, Regula, von Eggersriet, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Barbara, von Sursee, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005755004, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau, in Aarau, CHE-110.391.122, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Martin, von Lohn-Ammannsegg, in Schinznach Dorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Stefan, von Erlinsbach (SO), in Sarmenstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005222113, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
WCS Immobilien AG, in Lupfig, CHE-112.924.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464274).
Statutenänderung:
11.06.2021.
Sitz neu:
Holderbank (AG).
Domizil neu:
Im Feld 1, 5113 Holderbank AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Ernst, von Lupfig, in Lupfig, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wüst, Christian, von Lupfig, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüst, Stefan, von Lupfig, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Martin, von Lohn-Ammannsegg, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.