Indirizzo
c/o baumeister verband aargau
Graben 10
5000 Aarau
Informazioni su Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau
- Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau da Aarau opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 22.03.1980 e ha 10 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 26.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.391.122.
- Oltre all’Organizzazione Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau sono iscritte 9 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: baukaderschule bsu ag, Bildungsstiftung von Holzbau Schweiz Sektion Aargau, Hanspeter Frischknecht und Partner AG.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Stefan Wittmer,
Karin Veronika Faes,
Dieter Ackermann,
Timo Andreas Gisi,
Urs Umbricht
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Wittmer,
Urs Umbricht,
Pascal Johner,
Felix Hans Strasser
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.03.1980
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Aarau
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.003.662-0
IDI/IVA
CHE-110.391.122
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Finanzielle Unterstützung und Förderung der Bildungsaktivitäten des baumeister verbandes aargau in der Grund- und Weiterbildung.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 01.09.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ReviCons AG | Zürich | 17.06.2010 | 31.08.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Lehrlingsstiftung des baumeister verbandes aargau
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005755004, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau, in Aarau, CHE-110.391.122, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Martin, von Lohn-Ammannsegg, in Schinznach Dorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Stefan, von Erlinsbach (SO), in Sarmenstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005456613, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau, in Aarau, CHE-110.391.122, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951360).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faes, Karin, von Oberkulm, in Schöftland, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004951360, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bildungsstiftung des baumeister verbandes aargau, in Aarau, CHE-110.391.122, Stiftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böller, Rolf, von Wölflinswil, in Kaisten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Dieter, von Kaisten, in Oeschgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.